Luc F. Rösli
domiciled in Buchrain, from Neuchâtel and Winterthur Active mandates: Solarmol Energy AG Connected persons: André Rösli, Chantale Charlotte Rösli, Charlotte Rösli You can stay up to date through "Luc F. Rösli", please log in or register free of charge.You are now following "Luc F. Rösli"
Credit rating You can stay up to date through "Luc F. Rösli", please log in or register free of charge.You are now following "Luc F. Rösli"
|
Places where people with the name Luc F. Rösli live
Sectors in which people with the name Luc F. Rösli work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Luc F. Rösli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Luc F. Rösli
Publication number: 1362601, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gramoba AG, in Baar, CHE-101.961.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6828364). Mit Erklärung vom 24.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibuag AG, in Baar, Revisionsstelle;
Rösli, Luc F., von Neuchâtel und Winterthur, in Buchrain, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Viktor, von Schaffhausen, in Zollikon Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Matousek, Pavel, von Zofingen, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Pereira, Manuel José, von Luzern, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4776460, Commercial Registry Office Zug, (170)
Oberneuhof GmbH, in Baar, CH-170.4.003.070-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 20, Publ. 3620336).
Statutenänderung:
04.11.2008. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösli, Luc F., von Neuchâtel und Winterthur, in Buchrain, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Thomas, von Entlebuch, in Rotkreuz , Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rotkreuz und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Widmer, Daniel G., von Luzern, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Publication number: 4449004, Commercial Registry Office Zug, (170)
Gramoba AG, in Baar, CH-170.3.017.521-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2006, S. 19, Publ. 3620362).
Statutenänderung:
09.04.2008.
Zweck neu:
Betrieb eines Treuhandbüros, insbesondere Unternehmensberatung, Buchhaltung sowie Steuerwesen und Revision;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösli, Luc F., von Neuchâtel und Winterthur, in Buchrain, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Sauter, Viktor, von Schaffhausen, in Zollikon Dorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.