Pierre-André Roduit
domiciled in Grimisuat, from Vevey and Leytron Active mandates: Fondation MÉDAILLE Connected persons: Anna Kujur, Marie-Paule Vaillant, Jacquieline Penda Bianguinch and more You can stay up to date through "Pierre-André Roduit", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre-André Roduit"
Credit rating You can stay up to date through "Pierre-André Roduit", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre-André Roduit"
|
|
Pierre André Roduit
domiciled in Fully, from Leytron Active mandates: Roduit Pierre André Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Pierre André Roduit", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre André Roduit"
Credit rating You can stay up to date through "Pierre André Roduit", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre André Roduit"
|
Places where people with the name Pierre-André Roduit live
Sectors in which people with the name Pierre-André Roduit work
Other social services
Trading with various goods
Other social services
Trading with various goods
Private persons with the name Pierre-André Roduit
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pierre-André Roduit
Publication number: HR02-1005961414, Commercial Registry Office Valais, (621)
Conforti SA, à Martigny, CHE-107.016.439, société anonyme (No. FOSC 131 du 09.07.2021, Publ. 1005245760).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roduit, André, de Leytron, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux;
Luyet, Christian, de Savièse, à Savièse, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Moser, Dan Olivier, de Neuhausen am Rheinfall, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005245760, Commercial Registry Office Valais, (621)
Conforti SA, à Martigny, CHE-107.016.439, société anonyme (No. FOSC 9 du 14.01.2021, Publ. 1005074236).
Modification des statuts:
29.04.2021.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de construction en tous genres, notamment bâtiments, travaux publics, génie civil, terrassement, transport, aménagement, exploitation de carrières et de gravières, exploitation et commerce de matériaux de construction, importation et exportation de biens, de marchandises et de matériaux, ainsi que toutes opérations convergentes. La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport avec son but ou apte à le favoriser ou à le développer. Elle peut notamment acquérir, détenir et aliéner des immeubles et effectuer toutes les opérations s'y rapportant, à l'exception des transactions prohibées par la LFAIE. La société peut prendre ou accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des sociétés proches ou des tiers.
Actions:
300 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 300 actions de CHF 1'000.00 nominatives avec clause d'agrément].
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: apport selon bilan au 01.12.1982 d'actif et de passif de "Roger Conforti et Cie" accepté pour le montant de l'actif net CHF 371'554.41 (voir statuts)].
Communications aux actionnaires:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personne(s):
Piron, Louis Marie, citoyen belge, à Luxembourg (LU), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Herinckx, Edouard Hugues, citoyen belge, à Rhode-Saint-Genèse (BE), administrateur, avec signature individuelle;
Roduit, André, de Leytron, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Descamps, Emmanuel, citoyen belge, à Chamoson, directeur général, avec signature collective à deux;
Grin, Patrick, de Belmont-sur-Yverdon, à Bussigny, directeur, avec signature collective à deux;
Luyet, Christian, de Savièse, à Savièse, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux].
Publication number: 1848059, Commercial Registry Office Valais, (621)
Roduit Pierre André, à Fully, CHE-114.404.692, Chemin des Mésanges 2, 1926 Fully, entreprise individuelle (nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
exploitation d'un atelier d'encadrement et de dorures et toutes activités convergentes.
Personne(s) inscrite(s):
Roduit, Pierre André, de Leytron, à Fully, titulaire, avec signature individuelle.