Jonas Ritz
domiciled in Lalden, from Lalden Active mandates: BISTRO 1218 GmbH in Liquidation, Stiftung alter Dorfkern Lalden Connected persons: Georges Schnydrig, Mike Roger Hutter, Ines Tolic and more You can stay up to date through "Jonas Ritz", please log in or register free of charge.You are now following "Jonas Ritz"
Credit rating You can stay up to date through "Jonas Ritz", please log in or register free of charge.You are now following "Jonas Ritz"
|
Places where people with the name Jonas Ritz live
Sectors in which people with the name Jonas Ritz work
Operation of restaurants
Religious, political or secular associations
Operation of restaurants
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Jonas Ritz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jonas Ritz
Publication number: HR02-1006056561, Commercial Registry Office Valais, (600)
BISTRO 1218 GmbH, in Lalden, CHE-269.506.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004763084).
Firma neu:
BISTRO 1218 GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnydrig, Georg, von Unterbäch, in Lalden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Philipp, von Naters, in Lalden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Claudio, von Lalden, in Lalden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz, Jonas, von Lalden, in Lalden, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1004763084, Commercial Registry Office Valais, (600)
BISTRO 1218 GmbH, in Lalden, CHE-269.506.210, Dorfstrasse 6, 3931 Lalden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb eines Shops mit Bistro und Restaurants. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Einwohnergemeinde Lalden (CHE-114.850.382), in Lalden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schnydrig, Georg, von Unterbäch, in Lalden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Philipp, von Naters, in Lalden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritz, Jonas, von Lalden, in Lalden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Claudio, von Lalden, in Lalden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4045383, Commercial Registry Office Valais, (600)
Stiftung alter Dorfkern Lalden, in Lalden, CHE-426.441.170, c/o Gemeindeverwaltung, Kirchweg, 3931 Lalden, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
29.01.2018.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Erhalt und den Ausbau des alten Dorfkerns von Lalden, unter Berücksichtigung sämtlicher kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kirchlichen Belange.
Eingetragene Personen:
Schnydrig, Georg, von Unterbäch, in Lalden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Mike Roger, von Lalden, in Lalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritz, Gabriel, von Lalden, in Lalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritz, Jonas, von Lalden, in Lalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tolic, Ines, von Lalden, in Lalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Claudio, von Lalden, in Lalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.