Valentin Jean Raymond Rithner
domiciled in Champéry, from Monthey Active mandates: Modibéton SA, Routes et revêtements SA and more Connected persons: Vincent François Daniel Quendoz, Philippe Rithner, Vincent François Daniel Quendoz and more You can stay up to date through "Valentin Jean Raymond Rithner", please log in or register free of charge.You are now following "Valentin Jean Raymond Rithner"
Credit rating You can stay up to date through "Valentin Jean Raymond Rithner", please log in or register free of charge.You are now following "Valentin Jean Raymond Rithner"
|
Places where people with the name Valentin Jean Raymond Rithner live
Sectors in which people with the name Valentin Jean Raymond Rithner work
General structural engineering
Road, railway and tunnel construction
Mining of stones and earth
Rental of machinery and movable equipment
Other construction
General structural engineering
Road, railway and tunnel construction
Mining of stones and earth
Rental of machinery and movable equipment
Other construction
Private persons with the name Valentin Jean Raymond Rithner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Valentin Jean Raymond Rithner
Publication number: HR02-1006094177, Commercial Registry Office Valais, (621)
Modibéton SA, à Monthey, CHE-106.484.186, société anonyme (No. FOSC 198 du 12.10.2022, Publ. 1005581905).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darioli, Jean-Marie, de Guttet-Feschel, à Lavey-Morcles, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Valentin, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005884716, Commercial Registry Office Valais, (621)
Routes et revêtements S.A., à Monthey, CHE-106.990.555, société anonyme (No. FOSC 223 du 16.11.2020, Publ. 1005023827).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cettou, Luc, de Massongex et Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bosi, Christophe, de Monthey, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Nantermod, Clément, de Troistorrents, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Philippe, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Rithner, Valentin, de Monthey, à Champéry, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005795200, Commercial Registry Office Valais, (621)
Rhônex S.A., précédemment à Bex, CHE-106.850.115, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2010, Publ. 5880138).
Modification des statuts:
05.07.2023.
Nouvelle raison sociale:
RITHNER SA.
Nouveau siège:
Monthey.
Nouvelle adresse:
Route de Pré-Bérard 17, 1870 Monthey.
Autre adresse:
Case postale 123, 1870 Monthey.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de travaux de génie civil, de terrassement, de déconstruction, de transport, de création et d'entretien de parcs et jardins, de location de machines et d'équipements de chantiers, ainsi que l'exploitation de toute carrière, gravière, site de recyclage et décharge. La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes autres activités de toute nature, notamment financières, commerciales, industrielles mobilières et immobilières convergentes, à l'exception d'immeubles soumis à la LFAIE, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement à son but principal. La société pourra également créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Elle pourra également participer à toute société, acquérir ou verser des honoraires et commissions, négocier et exécuter des contrats divers ou de commissions dans différents pays. [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 15.10.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rithner, Raymond, de Monthey, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Rithner, Valentin Jean Raymond, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Urlacher, Frédéric Nicolas Robert, de Monthey, à Monthey, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Vincent François Daniel Quendoz ou Nicolas Lopreti [précédemment: Urlacher, Frédéric, citoyen français, administrateur, avec signature collective à deux];
Rithner, Philippe René Onésime, de Monthey, à Champéry, administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: Rithner, Philippe, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Juilland, Olivier Samuel, de Chamoson, à Fully, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Vincent François Daniel Quendoz ou Nicolas Lopreti;
Lopreti, Nicolas, citoyen italien et citoyen français, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec Frédéric Nicolas Robert Urlacher ou Olivier Samuel Juilland;
Quendoz, Vincent François Daniel, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux avec Frédéric Nicolas Robert Urlacher ou Olivier Samuel Juilland;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.