Claudia Risi
domiciled in Romanshorn, from Amriswil and Buochs Active mandates: ricasa.ch Immobilientreuhand GmbH Connected persons: Stefan Risi You can stay up to date through "Claudia Risi", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Risi"
Credit rating You can stay up to date through "Claudia Risi", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Risi"
|
Places where people with the name Claudia Risi live
Sectors in which people with the name Claudia Risi work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Claudia Risi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudia Risi
Publication number: 1350025, Commercial Registry Office Zug, (170)
Claudia Risi GmbH, in Zug, CHE-112.638.078, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 25, Publ. 4745018).
Firma neu:
Claudia Risi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risi, Claudia, von Buochs, in Hünenberg, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Cham, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1023649, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lakeside Immo GmbH, in Zug, CH-170.4.008.891-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risi, Claudia Martha, von Buochs, in Hünenberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 22'500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, August, von Gais, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 27'500.00 und mit einem Stammanteil von CHF 22'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 27'500.00].
Publication number: 6585742, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lakeside Immo GmbH, in Zug, CH-170.4.008.891-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 21, Publ. 6034080).
Statutenänderung:
01.03.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Döscher, Gabriela, von Hermetschwil-Staffeln, in Menzingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Zanoni, Urs, von Zürich, in Menzingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, August, von Gais, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 27'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'500.00];
Risi, Claudia Martha, von Buochs, in Hünenberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 22'500.00 [bisher: in Hünenberg See, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'500.00].