Wolfgang Risch
domiciled in Staad, from Untervaz and Liechtenstein Active mandates: Dr. Rohr Risan AG, Rohrgroup (Schweiz) AG and more Connected persons: Daniel Hans Vogt You can stay up to date through "Wolfgang Risch", please log in or register free of charge.You are now following "Wolfgang Risch"
Credit rating You can stay up to date through "Wolfgang Risch", please log in or register free of charge.You are now following "Wolfgang Risch"
|
Places where people with the name Wolfgang Risch live
Sectors in which people with the name Wolfgang Risch work
Other construction
Water and sewage utilities
Services for banks and credit institutions
Trading with various goods
Other construction
Water and sewage utilities
Services for banks and credit institutions
Trading with various goods
Private persons with the name Wolfgang Risch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Wolfgang Risch
Publication number: HR02-1006116455, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Dr. Rohr Risan AG, in Frauenfeld, CHE-436.975.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Thomas, von Quarten, in Mels, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Wolfgang, von Untervaz, in Staad SG (Thal), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005805383, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rohrgroup (Schweiz) AG, in Thal, CHE-317.789.627, Flughafenstrasse 11, 9423 Altenrhein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Sanierung von bestehenden Abwasserleitungen sowie von Rohrleitungen inner- und ausserhalb von Gebäuden, den Handel mit Leitungs- und Sanierungsprodukten sowie das Verwalten und Verwerten von Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Risch, Wolfgang, von Untervaz, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005639709, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dr. Rohr Risan AG, in Ellikon an der Thur, CHE-436.975.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2022, Publ. 1005382933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Risch, Wolfgang, von Untervaz, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.