Franco Rinaldo
domiciled in Richterswil, from Richterswil Active mandates: Rinaldo Treuhand GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Franco Rinaldo", please log in or register free of charge.You are now following "Franco Rinaldo"
Credit rating You can stay up to date through "Franco Rinaldo", please log in or register free of charge.You are now following "Franco Rinaldo"
|
Places where people with the name Franco Rinaldo live
Sectors in which people with the name Franco Rinaldo work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Franco Rinaldo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franco Rinaldo
Publication number: 6321466, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BCC Business Construction Consult AG, in Zürich, CH-020.3.031.081-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 22, Publ. 5794062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinaldo, Franco, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5794062, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BCC Business Construction Consult AG, in Zürich, CH-020.3.031.081-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 21, Publ. 5311476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krieg, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinaldo, Franco, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5430424, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rinaldo Treuhand GmbH, in Oberrieden, CH-020.4.041.640-1, Alte Landstrasse 26, 8942 Oberrieden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Treuhanddienstleistungen wie Buchführungen, Steuerberatungen, Liegenschaftenverwaltung, Liegenschaftenhandel, Erbschaftsverwaltung, Willensvollstreckungen und treuhänderische Beratungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Franco Rinaldo, Steuerrechts- und Treuhandpraxis (CH-020.1.045.524-8), in Oberrieden, gemäss Vertrag vom 10.12.2009 und Übernahmebilanz per 30.06.2009 mit Aktiven von CHF 156'387.42 und Passiven von CHF 83'968.65, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 52'418.77 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 10.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rinaldo, Franco, von Richterswil, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.