Dr. Alois Rimle
domiciled in Zürich, from Muolen Active mandates: Ruoss, Vögele Partner Connected persons: Damian A. Fischer, Salome Margaretha Wieser, Tom Frey and more You can stay up to date through "Dr. Alois Rimle", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Alois Rimle"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Alois Rimle", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Alois Rimle"
|
Places where people with the name Alois Rimle live
Sectors in which people with the name Alois Rimle work
Notary and advocate office
Notary and advocate office
Private persons with the name Alois Rimle
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alois Rimle
Publication number: HR02-1004929327, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BrokerGroup AG in Liquidation, in Freienbach, CHE-114.109.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895564). Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 18.06.2020 wurde über die BrokerGroup AG in Liquidation der Konkurs mit Wirkung ab 22.06.2020, 08.00 Uhr, eröffnet. Die Gesellschaft wird nur zum Zweck der Konkursliquidation unter der Firma "BrokerGroup AG in Liquidation" weitergeführt. Ruoss, Vögele Partner, Kreuzstrasse 54, 8032 Zürich, wird als Liquidatorin eingesetzt. Sie vertritt die Gesellschaft mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht. [bisher: Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 17. Dezember 2019 Dr. Alois Rimle, von Muolen, in Zürich, als Untersuchungsbeauftragten eingesetzt. Der Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Er vertritt die Gesellschaft mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung des Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vorzunehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimle, Dr. Alois, von Muolen, in Zürich, Untersuchungsbeauftragter und Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Marco Gomez, Cristian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Vögele Partner (CHE-110.173.080), in Zürich, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1004929540, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SASuisse Group GmbH, in Hägendorf, CHE-473.610.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793738).
Firma neu:
SASuisse Group GmbH in Liquidation. Mit Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 18.06.2020 wurde über die SASuisse Group GmbH der Konkurs mit Wirkung ab 22.06.2020, 08.00 Uhr, eröffnet. Die Gesellschaft wird nur zum Zweck der Konkursliquidation unter der Firma "SASuisse Group GmbH in Liquidation" weitergeführt. Ruoss, Vögele Partner, Kreuzstrasse 54, 8032 Zürich, wird als Liquidatorin eingesetzt. Sie vertritt die Gesellschaft mit ihren Zeichnungsberechtigten. Die bis anhin eingetragenen Vertretungsbefugnisse werden gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimle, Dr. Alois, von Muolen, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Vögele Partner (CHE-110.173.080), Liquidatorin.
Publication number: HR02-1004895564, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
BrokerGroup AG, in Freienbach, CHE-114.109.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794975).
Firma neu:
BrokerGroup AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BrokerGroup Ltd. in liquidation) (BrokerGroup SA en liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimle, Dr. Alois, von Muolen, in Zürich, Untersuchungsbeauftragter und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Untersuchungsbeauftragter, mit Einzelunterschrift];
Marco Gomez, Cristian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Riehen].