Walter Riedweg
domiciled in Hünenberg See, from Sursee and Hünenberg Active mandates: Leila AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Walter Riedweg", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Riedweg"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Riedweg", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Riedweg"
|
Places where people with the name Walter Riedweg live
Sectors in which people with the name Walter Riedweg work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Walter Riedweg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Riedweg
Publication number: HR02-1004617560, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bonsana AG, in Maur, CHE-108.520.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, S.0, Publ. 1704731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Riedweg, Tanja, von Luzern, in Köniz, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1704731, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bonsana AG, in Maur, CHE-108.520.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6117022).
Domizil neu:
Lohwisstrasse 32, 8123 Ebmatingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cannazza-Züllig, Susanne, von Arbon, in Maur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannazza, Yves, von Arbon, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cannazza, Martina, von Arbon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1008316, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mensag, in Horw, Betrieb von Mensen und Kantinen, insbesondere derjenigen des Zentralschweizerischen Technikums in Horw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2002, S. 6, Publ. 617260).
Firma neu:
Mensag in Liq.. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.05.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedweg, Dr. Walter, von Luzern, in Köniz, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucheli, Anna, von Luzern, in Luzern, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läubli, Julius, von Adligenswil und Seengen, in Adligenswil, Sekretär und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär].