Michael Riedo
domiciled in Rheinau, from Plaffeien and Rheinau Active mandates: AVING GmbH, Dynavisual AG and more Connected persons: Patrick Stähli, Martin Schneider, Frank Tillenkamp and more You can stay up to date through "Michael Riedo", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Riedo"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Riedo", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Riedo"
|
|
Michael Riedo
domiciled in Plaffeien, from Plaffeien Active mandates: Rimatech AG, Rimatech Holding AG and more Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Michael Riedo", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Riedo"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Riedo", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Riedo"
|
Places where people with the name Michael Riedo live
Sectors in which people with the name Michael Riedo work
Architectural and engineering activities
IT services
Production of metal goods
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Operation of investment companies
Trading with machines
Leasing of intangible assets
Road, railway and tunnel construction
Architectural and engineering activities
IT services
Production of metal goods
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Operation of investment companies
Trading with machines
Leasing of intangible assets
Road, railway and tunnel construction
Private persons with the name Michael Riedo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Riedo
Publication number: HR02-1006031039, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rene Hild Adventum AG, in Andelfingen, CHE-283.935.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572415).
Statutenänderung:
26.03.2024.
Firma neu:
RH Tactical AG.
Sitz neu:
Thalheim an der Thur.
Domizil neu:
Dätwilerstrasse 12, 8478 Thalheim an der Thur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export und Handel mit Waren aller Art für Naturliebhaber, Jäger, Sportschützen, etc. Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Reparatur und Pflege von Ausrüstung, Exkursionen, Führungen und Reisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedo, Lukas Johannes, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedo, Michael, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hild, René Rolf, von Schlieren, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005620413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AVING GmbH, bisher in Oberuzwil, CHE-424.500.873, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001778).
Statutenänderung:
24.11.2022.
Sitz neu:
Andelfingen.
Domizil neu:
Schaubenstrasse 4, 8450 Andelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, im Speziellen auf dem Gebiet der Ingenieursdienstleistungen und des Eventmanagements. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Handel mit Waren und Gütern jeglicher Art betreiben sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Sie kann Patente, Lizenzen erwerben, halten und veräussern. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen rechtsgültig brieflich an die letztgemeldete Adresse der Gesellschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedo, Michael, von Rheinau, in Rheinau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Martin, von Rüthi (SG), in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stähli, Patrick, von Maschwanden, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Katingcon GmbH (Katingcon Sàrl) (Katingcon LLC) (CHE-176.646.962), in Seuzach, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tillenkamp, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Seuzach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004572415, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rene Hild Adventum AG, in Andelfingen, CHE-283.935.952, Im Bilg 2, 8450 Andelfingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export und Handel mit Waren aller Art für Naturliebhaber, Jäger, Sportschützen, etc. Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Reparatur und Pflege von Ausrüstung, Exkursionen, Führungen und Reisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hild, René Rolf, von Schlieren, in Thalheim an der Thur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Riedo, Lukas Johannes, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedo, Michael, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.