Felix Rey
domiciled in St. Gallen, from Muri (AG) and St. Gallen Active mandates: Rey Invest AG, Rey AG Connected persons: David Rey, Claudia Rey, Yvonne Margaretha Rey and more You can stay up to date through "Felix Rey", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Rey"
Credit rating You can stay up to date through "Felix Rey", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Rey"
|
Places where people with the name Felix Rey live
Sectors in which people with the name Felix Rey work
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of non-ferrous metals
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of non-ferrous metals
Private persons with the name Felix Rey
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Felix Rey
Publication number: HR02-1004545540, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Felix Rey AG, in Merenschwand, CHE-109.096.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2636657).
Statutenänderung:
14.12.2018.
Sitz neu:
Jonen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 22, 8916 Jonen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich ihrer Gründung gemäss Bilanz per 31.12.2000 von der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelunternehmen "Felix Rey, Feinmechanik", in Merenschwand, Aktiven von CHF 378'996.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 82'829.60, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 196'167.26 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief oder Fax) oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Felix, von Geltwil, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4406201, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
EnviroChemie AG, in Eschenbach SG, CHE-107.900.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Felix, von Buttwil, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Nicole, von Eschenbach SG, in Kaltbrunn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3302023, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Rey AG, in St. Gallen, CHE-335.935.401, Zürcher Strasse 187, 9014 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Rey AG, (neu: Rey Invest AG), in St. Gallen (CHE-102.039.456). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 25.10.2016 Aktiven von CHF 4'889'878.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'789'878.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
13.01.2017.
Zweck:
Blechverarbeitung, Laserschneiden, Konstruktionsbau, Anlagenbau, Baugruppenmontage, Metallbau, Ladenbau, Systembau sowie Handel mit entsprechenden Haupt- und Nebenprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum und Immobilien erwerben, halten und veräussern, als Totalunternehmerin auftreten, Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rey, Felix, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rey, David, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.