Dr. Urs Rengel
domiciled in Zollikerberg, from Hüntwangen Active mandates: Verein für wirtschaftshistorische Studien, EKZ Eltop AG and more Connected persons: Alexandra Katharina Janssen, Lukas Gschwend, Georges Leo Bindschedler and more You can stay up to date through "Dr. Urs Rengel", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Urs Rengel"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Urs Rengel", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Urs Rengel"
|
Places where people with the name Urs Rengel live
Sectors in which people with the name Urs Rengel work
Religious, political or secular associations
Other construction
Operation of other financial institutions
Electrical power production and utilities
Religious, political or secular associations
Other construction
Operation of other financial institutions
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Urs Rengel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Rengel
Publication number: HR02-1006040301, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gruner Holding AG, in Basel, CHE-105.934.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2024, Publ. 1006004362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rengel, Dr. Urs, von Hüntwangen, in Zollikerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elkuch, Philipp, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005997327, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wellenberg Wind AG, in Thundorf, CHE-467.790.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005632145).
Statutenänderung:
26.01.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rengel, Urs, von Hüntwangen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czerny, Matthias, von Walchwil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Paul, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkler, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Nicolas Simon, von Riehen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCooper AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005863152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein für wirtschaftshistorische Studien, in Zürich, CHE-107.846.091, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005679764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssen, Dr. Alexandra Katharina, von Beromünster, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rengel, Dr. Urs, von Hüntwangen, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.