Hansjörg Rellstab
domiciled in Dachsen, from Rüschlikon Active mandates: Gasthof Hirschen Uhwiesen AG, Zentrum für Immobilienwerte GmbH and more Connected persons: Sven Studer, Oliver René Brütsch, Cédric Besson and more You can stay up to date through "Hansjörg Rellstab", please log in or register free of charge.You are now following "Hansjörg Rellstab"
Credit rating You can stay up to date through "Hansjörg Rellstab", please log in or register free of charge.You are now following "Hansjörg Rellstab"
|
Places where people with the name Hansjörg Rellstab live
Sectors in which people with the name Hansjörg Rellstab work
Operation of restaurants
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Operation of restaurants
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Hansjörg Rellstab
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hansjörg Rellstab
Publication number: HR02-1004936570, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Rellstab Huggler Partner AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-209.833.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, S.0, Publ. 1856303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, Hansjörg, von Rüschlikon, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huggler, Beat, von Unterseen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Greutmann, Reto, von Beggingen, in Hemmental (Schaffhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2165201, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 16'780 vom 12.05.2015Gasthof Hirschen Uhwiesen AG, in Laufen-Uhwiesen, CHE-281.708.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rellstab, Hansjörg, von Rüschlikon, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Rellstab, Hasjörg]. .
Publication number: 1748223, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Rellstab Huggler Partner AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-209.833.361, Zentralstrasse 102, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rellstab, Hansjörg, von Rüschlikon, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huggler, Beat, von Unterseen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.