Reto Reinhard
domiciled in Sachseln, from Kerns Active mandates: Hotel Distelboden GmbH, Distel Gastro GmbH Connected persons: Sebastian Isoardi, Andreas Albert Reinhard, Christa Maria Reinhard-Gasser You can stay up to date through "Reto Reinhard", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Reinhard"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Reinhard", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Reinhard"
|
|
Reto Reinhard
domiciled in Wichtrach, from Rüegsau Active mandates: Chr. von Weissenfluh GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Reto Reinhard", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Reinhard"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Reinhard", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Reinhard"
|
Places where people with the name Reto Reinhard live
Sectors in which people with the name Reto Reinhard work
Services regarding management consulting
Masonry
Services regarding management consulting
Masonry
Private persons with the name Reto Reinhard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reto Reinhard
Publication number: HR02-1006012996, Commercial Registry Office Berne, (36)
Chr. von Weissenfluh GmbH, in Uetendorf, CHE-110.077.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S.3, Publ. 5819502).
Statutenänderung:
08.02.2024.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
Bergweg 2, 3114 Wichtrach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Maurerarbeiten, keramischen Wand- und Bodenbelägen und Gartenarbeiten sowie aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.5.2003 von der im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma Chr. von Weissenfluh, in Uetendorf, die Aktiven von CHF 115'471.-- und die Passiven von CHF 88'895.-- gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.2002 zum Preis von CHF 26'576.-- entsprechend dem Aktivenüberschuss, wofür die beiden voll liberierten Stammeinlagen von nom. CHF 19'000.-- und CHF 1'000.-- ausgegeben werden;
der Sacheinleger Christian von Weissenfluh erhält überdies eine Forderung von CHF 6'576.-- gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Weissenfluh, Christian, von Hasliberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Steinhauer, Thomas, von Riggisberg, in Innertkirchen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Reto, von Rüegsau, in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005755688, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Hotel Distelboden GmbH, in Kerns, CHE-143.746.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685715).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isoardi, Sebastian, von Luzern, in Kerns, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Reinhard, Reto, von Kerns, in Sachseln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005094264, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Creabeton Baustoff AG, in Rickenbach (LU), CHE-332.364.732, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888416).
Hauptsitz in:
Ennetmoos.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Reto, von Rüegsau, in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryff, Bruno, von Freimettigen, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Marc, von Rickenbach (LU), in Rickenbach (LU), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Beromünster].