Urs Reichmuth
domiciled in Oberiberg, from Oberiberg Active mandates: Fredy Kälin, Holzbau GmbH Connected persons: Marcel Oechslin You can stay up to date through "Urs Reichmuth", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Reichmuth"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Reichmuth", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Reichmuth"
|
Places where people with the name Urs Reichmuth live
Sectors in which people with the name Urs Reichmuth work
Carpentry, roof construction and general timber work
Carpentry, roof construction and general timber work
Private persons with the name Urs Reichmuth
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Reichmuth
Publication number: HR02-1004962989, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dunamis AG, in Zürich, CHE-102.882.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S.20, Publ. 5789000).
Domizil neu:
Zeltweg 26, 8032 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Josef, von Hirschthal, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa];
Reichmuth, Ursula, von Zürich, in Meilen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adliswil, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: HR02-1004479976, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dbpro GmbH, in Zürich, CHE-109.631.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353683).
Domizil neu:
Baslerstrasse 102, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Josef Lorenz Wendelin, von Unteriberg, in Zufikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Aristau];
Reichmuth, Ursula, von Unteriberg, in Zufikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Aristau].
Publication number: 3013413, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Fredy Kälin, Holzbau GmbH, in Einsiedeln, CHE-112.703.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347937).
Statutenänderung:
16.08.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Holzbauunternehmung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 22.12.2005 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Warenvorräte und ein Fahrzeug VW-Passat zum Preis von CHF 40'000.--, der voll auf das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Alfred genannt Fredy, von Einsiedeln, in Trachslau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oechslin, Marcel, von Einsiedeln, in Alpthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Reichmuth, Urs, von Oberiberg, in Oberiberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].