Anna Reichmuth
domiciled in Schwyz, from Schwyz Active mandates: Verein Urkultur Connected persons: Reto Beeler, Rahel Keller, Christoph Reichmuth and more You can stay up to date through "Anna Reichmuth", please log in or register free of charge.You are now following "Anna Reichmuth"
Credit rating You can stay up to date through "Anna Reichmuth", please log in or register free of charge.You are now following "Anna Reichmuth"
|
Places where people with the name Anna Reichmuth live
Sectors in which people with the name Anna Reichmuth work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Anna Reichmuth
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anna Reichmuth
Publication number: 3334347, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Gaswerk Eventbar GmbH, in Schwyz, CHE-292.427.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2014, Publ. 1682519).
Statutenänderung:
01.02.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Musik- und Eventbar mit Getränkeausschank und Imbiss-Angeboten. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von kulturellen als auch gesellschaftlichen Anlässen im Stile eines Clubs. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Anna, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Marco, von Einsiedeln, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burgert, Sacha, von Basel, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zaalberg, Dominic, von Ilanz/Glion, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1682519, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Gaswerk Eventbar GmbH, in Schwyz, CHE-292.427.146, Bahnhofstrasse 180b, 6423 Seewen SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.08.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Musik- und Eventbar mit Getränken und Imbiss sowie das Durchführen von kulturellen wie gesellschaftlichen Anlässen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 19.8.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Reichmuth, Anna, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zaalberg, Dominic, von Ilanz/Glion, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 930881, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Verein Urkultur, in Schwyz, CH-130.6.019.583-8, bei René Leisibach, Kupferweg 8, 6430 Schwyz, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2012.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung des kulturellen Schaffens in der Zentralschweiz. Er will kulturelle Anlässe in den Bereichen Kunst und Musik organisieren und fördern.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Leisibach, René, von Inwil, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Reto, von Ingenbohl, in Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zemp, Stephanie, von Entlebuch, in Schwyz, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Reichmuth, Anna, von Schwyz, in Schwyz, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Amhof, Daniel, von Auw, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Hospenthal, Roman, von Arth, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Schindler, Silvan, von Arth, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Keller, Rahel, von Emmen, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Reichmuth, Daniela, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Reichmuth, Christoph, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.