Nico Reber
domiciled in Schaffhausen, from Schaffhausen Active mandates: Bank Julius Bär & Co. AG Connected persons: Dorota Michalina Pawlicka, Marek Nowak, Nicole Lehmann and more You can stay up to date through "Nico Reber", please log in or register free of charge.You are now following "Nico Reber"
Credit rating You can stay up to date through "Nico Reber", please log in or register free of charge.You are now following "Nico Reber"
|
Places where people with the name Nico Reber live
Sectors in which people with the name Nico Reber work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Nico Reber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nico Reber
Publication number: HR02-1006119174, Commercial Registry Office Berne, (36)
HMT Microelectronic AG, in Biel/Bienne, CHE-102.530.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2024, Publ. 1006109011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Nicole, von Schangnau, in Prêles (Plateau de Diesse), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Reber, Cédric Etienne, von Schangnau, in Prêles (Plateau de Diesse), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Concejo Arias, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1006099382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RaLaNi GmbH, in Uetikon am See, CHE-433.376.106, Furenstrasse 15, 8707 Uetikon am See, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von nicht bewilligungspflichtigen Genussmitteln der Marke Snus Lovers. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.07.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sodano, Raffael Aldo, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Klähr, Lars Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Flein (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3'250 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Reber, Nicolas Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Flein (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3'250 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Sodano, Enrico Salvatore, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Publication number: HR02-1006073923, Commercial Registry Office Berne, (36)
Think Yellow GmbH, bisher in Meilen, CHE-213.870.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 19.04.2021, Publ. 1005152228).
Statutenänderung:
03.04.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Freifee GmbH, Viktoriastrasse 21, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotbøll, Mette Skjold, dänische Staatsangehörige, in Zugerberg (Zug), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Storinggaard, Karina, dänische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reber, Nicole, von Diemtigen, in Konolfingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.