André Rauch
domiciled in Zürich, from Winterthur Active mandates: New Entertainment GmbH in Liquidation, HELP Media AG and more Connected persons: Richard Honegger, Nisaharan Ulagarajah You can stay up to date through "André Rauch", please log in or register free of charge.You are now following "André Rauch"
Credit rating You can stay up to date through "André Rauch", please log in or register free of charge.You are now following "André Rauch"
|
Places where people with the name André Rauch live
Sectors in which people with the name André Rauch work
IT services
Data processing and hosting services
Market and opinion research services
IT services
Data processing and hosting services
Market and opinion research services
Private persons with the name André Rauch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Rauch
Publication number: HR02-1006043388, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pacific Pearls Travel GmbH, in Meilen, CHE-116.011.607, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377193).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Andrea, von Eggersriet, in Egg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen].
Publication number: HR02-1005916551, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Silbervreneli GmbH, in Hüntwangen, CHE-167.956.180, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341862).
Statutenänderung:
15.12.2023.
Firma neu:
Okoyu GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrecht, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, André Daniel, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nisple, Sabine, von Chexbres, in Hüntwangen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nisple, André, von Appenzell, in Hüntwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005629071, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
New Entertainment GmbH, in Freienbach, CHE-109.280.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, S.0, Publ. 2516825).
Firma neu:
New Entertainment GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Livista Immobilien AG, Leutschenstrasse 1, 8807 Freienbach. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, André, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Freienbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].