Gaïl Rappaz
domiciled in St-Maurice, from Evionnaz Active mandates: Monnay Electricité SA Connected persons: Christophe Ulysse Melly, Tobias Gaillard You can stay up to date through "Gaïl Rappaz", please log in or register free of charge.You are now following "Gaïl Rappaz"
Credit rating You can stay up to date through "Gaïl Rappaz", please log in or register free of charge.You are now following "Gaïl Rappaz"
|
Places where people with the name Gaïl Rappaz live
Sectors in which people with the name Gaïl Rappaz work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Gaïl Rappaz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gaïl Rappaz
Publication number: 2084403, Commercial Registry Office Valais, (621)
Alain Monnay Electricité SA, à Saint-Maurice, CHE-106.274.855, société anonyme (No. FOSC 157 du 16.08.2011, Publ. 6297838).
Modification des statuts:
24.03.2015.
Nouvelle raison sociale:
Monnay Electricité SA.
Nouvelle adresse:
Route des Emonets 1, 1890 St-Maurice.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 100 actions de CHF 1'000.00 nominatives].
Nouveaux faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: selon convention du 18.02.1991 et bilan arrêté au 31.12.1990 est apporté à la société pour CHF 115'556.45 l'actif net de la raison individuelle 'Alain Monnay - Electricité', à St-Maurice].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Monnay, Alain, de Vérossaz, à Saint-Maurice, président, avec signature individuelle;
Monnay née Graf, Cécile, de Vérossaz, à Saint-Maurice, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Tobias, de Orsières, à Orsières, président, avec signature collective à deux;
Rappaz, Gaïl, de Evionnaz, à Saint-Maurice, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.