Archana Raja
domiciled in Ho Chi Minh City, from India Active mandates: DEMPI GmbH Connected persons: Tarek Fahmy You can stay up to date through "Archana Raja", please log in or register free of charge.You are now following "Archana Raja"
Credit rating You can stay up to date through "Archana Raja", please log in or register free of charge.You are now following "Archana Raja"
|
Places where people with the name Archana Raja live
Sectors in which people with the name Archana Raja work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Archana Raja
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Archana Raja
Publication number: 2200083, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DEMPI GmbH, in Zürich, CHE-110.358.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6990542).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abu Ied, Yassin, von Villnachern, in Männedorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mamdouh Fahmy, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahmy, Mamdouh, ägyptischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 575 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 670 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fahmy, Tarek, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mamdouh Fahmy und mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Raja, Archana, indische Staatsangehörige, in Ho Chi Minh City (VN), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6398956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jeeves Group Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.031.646-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, S. 0, Publ. 6143374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raja, Archana, indische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McNamee, Ciaran, irischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jeeves, Alexander Bryan, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Triesen (LI)].
Publication number: 6024888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 23, publizierten TR-Eintrags Nr. 3'289 vom 24.01.2011. Jeeves Group Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.031.646-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 23, Publ. 6007494).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raja, Archana, indische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.