Andreas Ragaz
domiciled in Oberwil-Lieli, from Tamins Active mandates: Financecontact GmbH Connected persons: Susanna Grossmann Binder You can stay up to date through "Andreas Ragaz", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Ragaz"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Ragaz", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Ragaz"
|
Places where people with the name Andreas Ragaz live
Sectors in which people with the name Andreas Ragaz work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Andreas Ragaz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Ragaz
Publication number: 1613913, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Akademie für Entwicklung, SAD, in Biel/Bienne, CHE-109.645.416, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 6, Publ. 5551194).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldner, Rosmarie Dr., von Maur und Zürich, in Ebmatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Daniel Dr., von Thal, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ragaz, Andreas, von Tamins, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Contini, François, von Lausanne, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Filliger, Othmar, von Ennetmoos, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Daniela, von Künten, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-260.9.000.017-8)].
Publication number: 6310822, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Financecontact GmbH, in Zürich, CH-020.4.036.207-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 29, Publ. 5019286). Gemäss Erklärung vom 22.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ragaz, Andreas, von Tamins, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4112444, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Financecontact GmbH, in Zürich, CH-020.4.036.207-0, Döltschiweg 39, 8055 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.09.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von wirtschaftlich lebensfähigen, sozial verantwortungsvollen und ökologisch verträglichen Projekten und Unternehmen im Privatsektor von Ländern, deren Wirtschaft in Entwicklung oder im Umbruch ist, durch Vermittlung von Kapital, Betreuung von Investoren/-innen und Unternehmern/-innen sowie Durchführung von Projekten im Bereich der Finanzdienstleistungen.
Die Gesellschaft bietet insbesondere folgende Dienstleistungen an:
Ausführung von Mandaten der öffentlichen Hand im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit;
Ausführung von Aufträgen von Entwicklungsorganisationen im Bereich von Finanzdienstleistungen;
Vermittlung von Finanzierungen zwischen Investoren-/innen und kapitalsuchenden Unternehmen;
Beratung bei der Projekt- und Unternehmensfinanzierung;
Vertretung von internationalen Organisationen. Der Geschäftsbereich der Gesellschaft umfasst das In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen und jenem dienen. Sie kann auch Liegenschaften und Grundstücke erwerben, belasten, überbauen, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Achermann, Hans Peter, von Oberkirch, in Hirzel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Ragaz, Andreas, von Tamins, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.