Dr. Jan Rady
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Dipro AG Connected persons: Barbara Rady-Rupf, Jane Rady Neuenhoff You can stay up to date through "Dr. Jan Rady", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Jan Rady"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Jan Rady", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Jan Rady"
|
Places where people with the name Jan Rady live
Sectors in which people with the name Jan Rady work
Production, rental and distribution of films and TV shows
Production, rental and distribution of films and TV shows
Private persons with the name Jan Rady
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jan Rady
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Diveramo AG, in Z ü r i c h , Produktion und Handel mit technischen Produkten für die Wasseraufbereitung und das Bauwesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.1996, S. 5895).
Domizil neu:
Badenerstrasse 16, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altea Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Obi-König, Maya, von Zürich und Oberbipp, in Hüntwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rady, Jan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rady-Rupf, Barbara, von Zürich und Flums, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obi, Robert Jürg, von Zürich und Oberbipp, in Hüntwangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard Schmid Treuhand- und Buchhaltungsbüro, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Diveramo AG, bisher in Hüntwangen, Vermittlung von Dienstleistungen und Personal im kaufmännischen und technischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.156 vom 15.8.1995 S.4568).
Statutenänderung:
4.4.1996, 17.7.1996, 4.9.1996.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Lehfrauenweg 10, 8053 Zürich.
Zweck neu:
Produktion und Handel mit technischen Produkten für die Wasseraufbereitung und das Bauwesen;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.50000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obi, Robert Jürg, von Zürich und Oberbipp, in Hüntwangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: von Zürich und Bern, in Hüntwangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift);
Obi-König, Maya, von Zürich und Oberbipp, in Hüntwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift);
Rady, Jan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rady-Rupf, Barbara, von Zürich und Flums, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.