Martin Karl Pulfer
domiciled in Jonschwil, from Rüderswil Active mandates: Zenith-Consulting Martin Pulfer Werkstatt für Veränderungsmanagement Coaching, Training, Consulting Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Martin Karl Pulfer", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Karl Pulfer"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Karl Pulfer", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Karl Pulfer"
|
Places where people with the name Martin Karl Pulfer live
Sectors in which people with the name Martin Karl Pulfer work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Martin Karl Pulfer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Karl Pulfer
Publication number: HR02-1005685975, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein IT St.Gallen, in St. Gallen, CHE-262.156.468, Verein (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005337017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Roman, von Basel, in Brülisau (Rüte), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Daniel, von Walenstadt, in Teufen AR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulfer, Martin, von Rüderswil, in Jonschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Thomas, von Wila, in Appenzell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Yvonne, von Berneck, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sgro, Alessandro, von Altstätten, in Gais, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4325293, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Namics Partner AG, in St. Gallen, CHE-337.446.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788289).
Statutenänderung:
15.06.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Namics AG, in St.Gallen (CHE-108.752.736), gemäss Fusionsvertrag vom 25.05. / 29.05. / 30.05. / 04.06. und 15.06.2018 sowie Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 30'786'275.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'557'325.33 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Namics AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Namics S.A.) (Namics Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist in erster Linie die Erbringung von Dienstleistungen im Telematikbereich, insbesondere konzeptionelle Beratung, Infrastrukturdienstleistungen sowie allgemeine Dienste im Bereich Neue Medien. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann insbesondere Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für Dritte oder für verbundene Unternehmungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmungen oder für Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albertin, Marcel, von Albula/Alvra, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burow, Mark Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dührkoop, Dr. Tim Karl Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann, Gregor Manuel, von Zürich, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammann, Joel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Grafing b. München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Patrick Joachim, von Diepoldsau, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidecke, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holthusen, Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörner, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Thomas, von Embrach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pelling, Edward James, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pertek, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulfer, Martin Karl, von Rüderswil, in Jonschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Sandro Stefan, von Sumiswald, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, André, von Illnau-Effretikon, in Gattikon (Thalwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schopp, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seonbuchner, Andreas, von Sissach, in Besenbüren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stofer, Daniela Christina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ohlen, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Langen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walter, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zollet, Roman Christoph, von St. Gallen, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4044819, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein IT St.Gallen, in St. Gallen, CHE-262.156.468, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3045057).
Domizil neu:
Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imthurn, Peter, von Thayngen, in Berg SG, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Uzun, Sarah Andrea, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Locher, Fabienne, von Trogen, in Gossau SG, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sevinç, Paul, von Wittenbach, in Gossau SG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Erik, amerikanischer Staatsangehöriger, in Untereggen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser-Beck, Jacqueline, von Laupersdorf, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Bruno, von Hemberg, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pulfer, Martin, von Rüderswil, in Jonschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
De Salvatore, Eva, von Neunkirch, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.