David Charles Providoli
domiciled in Sierre, from Steg-Hohtenn Active mandates: Global Asia Mining AG, Lestig Holding SA and more Connected persons: No connected person You can stay up to date through "David Charles Providoli", please log in or register free of charge.You are now following "David Charles Providoli"
Credit rating You can stay up to date through "David Charles Providoli", please log in or register free of charge.You are now following "David Charles Providoli"
|
Places where people with the name David Charles Providoli live
Sectors in which people with the name David Charles Providoli work
Operation of other financial institutions
Notary and advocate office
Operation of other financial institutions
Notary and advocate office
Private persons with the name David Charles Providoli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Charles Providoli
Publication number: HR02-1004911173, Commercial Registry Office Valais, (626)
RDC Engineering AG, in Sierre, CHE-308.642.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3757879).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de RDC Construction AG, à Berne (CHE-102.086.786), selon contrat de fusion du 29.05.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 5'406'335.39, des passifs envers les tiers de CHF 3'518'920.75, soit un actif net de CHF 1'887'414.64. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par la même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Providoli, David, von Steg-Hohtenn, in Sierre, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Jean Claude, von Sursee, in Chalais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Venthône].
Publication number: 3757879, Commercial Registry Office Valais, (626)
RDC Engineering AG(RDC Engineering Ltd.), in Sierre, CHE-308.642.379, Le Chablé, 3960 Siders, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2017. 13.09.2017.
Abspaltung:
die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der 'R + D Carbon Ltd', in Sierre (CHE-106.008.578), einen Teil des Vermögens übernimmt. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 08.05.2017 Aktiven von CHF 3'200'000.00 und Fremdkapital von CHF 2'500'000.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00, voll liberiert.
Zweck:
Die Entwicklung, die Konstruktion und den Bau von Maschinen und Anlagen zur Elektrodenfertigung;
den Transfer von Technologien auf dem Gebiet amorpher und graphitischer Kohlenstoffe sowie von Kohlenstoff-Siliciumdioxid Briquettes;
den Erwerb, die Verwaltung und Nutzung von Grundeigentum sowie anderen geldwerten Rechten;
den Erwerb, die Verwaltung und Nutzung von Patenten und Lizenzen und die Weltweite Promotion von Technologien, Maschinen und Anlagen (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck).
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen:
Fischer, Werner, von Sursee, in Venthône, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fischer, Jean Claude, von Sursee, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Providoli, David, von Steg-Hohtenn, in Sierre, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quadis Revisionen GmbH (CHE-485.142.969), in Leuk, Revisionsstelle.
Publication number: 3720987, Commercial Registry Office Valais, (600)
RADAG Immobilien AG, in Fiesch, CHE-115.543.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, Publ. 2735391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwestermann, Bernhard, von Naters, in Fiesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Providoli, David Charles, von Steg-Hohtenn, in Sierre, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunzel, Marian, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maertens, Marius Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.