Marc Philipp Prinz
domiciled in Dübendorf, from Samnaun Active mandates: VISCHER AG Connected persons: Janine Michèle Voillat, Tobias Felix Rohner, Moritz Jäggy and more You can stay up to date through "Marc Philipp Prinz", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Philipp Prinz"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Philipp Prinz", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Philipp Prinz"
|
Places where people with the name Marc Philipp Prinz live
Sectors in which people with the name Marc Philipp Prinz work
Notary and advocate office
Notary and advocate office
Private persons with the name Marc Philipp Prinz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Philipp Prinz
Publication number: HR02-1006103363, Commercial Registry Office Zug, (170)
Digital Wave Finance AG, in Zug, CHE-339.148.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz, Marc Philipp, von Samnaun, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Irène, von Hägglingen, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Marco, von Wallisellen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005876220, Commercial Registry Office Zug, (170)
Digital Wave Finance AG, in Zug, CHE-339.148.394, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773933). [gestrichen: Mit Erklärung vom 11.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Marco, von Wallisellen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Prinz, Marc Philipp, von Samnaun, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Irène, von Hägglingen, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Strasser & Vögtli Treuhand AG (CHE-110.056.712), in Hunzenschwil, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005753303, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DPD (Schweiz) AG, in Buchs (ZH), CHE-102.294.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malitzke, Mark Eric Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Aschaffenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Beat, von Eggiwil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Aschaffenburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prinz, Marc Philipp, von Samnaun, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Förster, Anke, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pardoel, Rick, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Maussion de Candé, Hugues, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.