Habraham Pranjes
domiciled in Weiningen, from Zürich Active mandates: Partner Real Estate AG, Hölzliwisen Immobilien AG and more Connected persons: Felizia Salvisberg, Urs Küng, Alexandra Bianchi and more You can stay up to date through "Habraham Pranjes", please log in or register free of charge.You are now following "Habraham Pranjes"
Credit rating You can stay up to date through "Habraham Pranjes", please log in or register free of charge.You are now following "Habraham Pranjes"
|
Places where people with the name Habraham Pranjes live
Sectors in which people with the name Habraham Pranjes work
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Habraham Pranjes
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Habraham Pranjes
Publication number: HR02-1006086496, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Partner Real Estate AG, in Zürich, CHE-112.033.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Adrian, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pranjes, Habraham, von Zürich, in Weiningen (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006084452, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
PRE Holding AG, in Schwende-Rüte, CHE-103.399.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein Treuhand- & Revisions AG (CHE-107.846.754), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Urs, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gard, Etienne Célestin, von Val de Bagnes, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Adrian Caspar, von Zürich, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pranjes, Habraham, von Zürich, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004453122, Commercial Registry Office Zug, (170)
Hölzliwisen Immobilien AG, bisher in Zürich, CHE-318.225.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4387539).
Statutenänderung:
27.08.2018.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rebhalde 9, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bianchi, Gabriel, von Rossa, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofmann, Sandro, von Horgen, in Flims, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pranjes, Habraham, von Zürich, in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.