Reto Ponato
domiciled in Biel/Bienne, from Hombrechtikon Active mandates: Häusler Aktiengesellschaft, Aurum Consult GmbH Connected persons: Hermann Lorenz Vögtli, Pascal Krapf, Hermann Lorenz Vögtli You can stay up to date through "Reto Ponato", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Ponato"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Ponato", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Ponato"
|
Places where people with the name Reto Ponato live
Sectors in which people with the name Reto Ponato work
Trading in household appliances and related goods
Services regarding management consulting
Trading in household appliances and related goods
Services regarding management consulting
Private persons with the name Reto Ponato
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reto Ponato
Publication number: HR02-1005500392, Commercial Registry Office Berne, (36)
MB2 Immobilien AG, in Biel/Bienne, CHE-150.676.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, S.0, Publ. 2064601). Gemäss Erklärung vom 22.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG (CHE-107.177.203), in Täuffelen, Revisionsstelle;
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strässler, Thomas, von Wil (ZH), in Ipsach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rehnelt, Martin, von Biel/Bienne, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rindlisbacher, Annina Lara, von Lützelflüh, in Studen BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2429331, Commercial Registry Office Berne, (36)
Häusler Aktiengesellschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-107.194.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 5, Publ. 5259024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusler, Hans-Ulrich, von Gondiswil, in Urtenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häusler, Bernhard, von Gondiswil, in Urtenen, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Hermann, von Himmelried, in Kappelen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krapf, Pascal, von Gaiserwald, in Moosseedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1678119, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aurum Consult GmbH, in Biel/Bienne, CHE-115.020.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6521252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli-Jäggi, Franziska, von Himmelried, in Kappelen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Hermann, von Himmelried, in Kappelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ponato, Reto, von Hombrechtikon, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.