Alois Planzer
domiciled in Rain, from Bürglen (UR) Active mandates: Planzer Bauunternehmung GmbH Connected persons: Christian Planzer You can stay up to date through "Alois Planzer", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Planzer"
Credit rating You can stay up to date through "Alois Planzer", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Planzer"
|
Places where people with the name Alois Planzer live
Sectors in which people with the name Alois Planzer work
Road, railway and tunnel construction
Road, railway and tunnel construction
Private persons with the name Alois Planzer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alois Planzer
Publication number: HR02-1005240329, Commercial Registry Office Uri, (120)
WBS Wirtschaftsberatung + Schulung GmbH, in Bürglen (UR), CHE-110.504.946, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S.22, Publ. 4915536).
Firma neu:
WBS Wirtschaftsberatung + Schulung GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Benno Planzer, Büntenweg 2, 6218 Ettiswil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom aufgelöst. Die Erbengemeinschaft Alois Hermann Planzer besteht aus Maria Barbara Antonia Planzer-Arnold, von Bürglen UR, in Bürglen UR, Benno Planzer, von Bürglen UR, in Ettiswil und Gregor Josef Planzer, von Bürglen UR, in Bürglen UR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Planzer, Alois, von Bürglen UR, in Bürglen UR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planzer, Benno, von Bürglen (UR), in Ettiswil, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Erbengemeinschaft Alois Hermann Planzer, in Bürglen (UR), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 5155834, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Planzer Bauunternehmung GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.011.050-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2006, S. 17, Publ. 3198012). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 8.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentliche Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Planzer, Alois, von Bürglen UR, in Rain, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publication number: 3198012, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Planzer Bauunternehmung GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.011.050-9, bei BMA Treuhand, Margrit Isler, Bodenhof 2, 6403 Küssnacht SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2006.
Zweck:
Ausführung von Bauarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie von Umgebungs- und Reparaturarbeiten rund ums und im Haus;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmen erwerben, errichten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Planzer, Alois, von Bürglen UR, in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Planzer, Christian, von Bürglen UR, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.