Carlo Luigi Pizzera
domiciled in Eggenwil, from Ehrendingen Active mandates: Pfünderli GmbH Connected persons: Dave Frey, Michele Marco Pizzera, Mirco Pizzera You can stay up to date through "Carlo Luigi Pizzera", please log in or register free of charge.You are now following "Carlo Luigi Pizzera"
Credit rating You can stay up to date through "Carlo Luigi Pizzera", please log in or register free of charge.You are now following "Carlo Luigi Pizzera"
|
Places where people with the name Carlo Luigi Pizzera live
Sectors in which people with the name Carlo Luigi Pizzera work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Carlo Luigi Pizzera
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Carlo Luigi Pizzera
Publication number: HR02-1006013468, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Oertli Ophthalmedic Schweiz AG, in Baden, CHE-106.472.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005987028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pizzera, Carlo, von Ehrendingen, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Thomas, von Wila, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Christoph, von Wila, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005397837, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Domedics AG, in Baden, CHE-106.472.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, S.0, Publ. 1466787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Christoph, von Wila, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Christoph, von Glarus Süd, in Mellingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bosshard, Thomas, von Wila, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pizzera, Carlo, von Ehrendingen, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4074613, Commercial Registry Office Zug, (170)
C2P Consulting GmbH, in Steinhausen, CHE-113.877.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129971).
Statutenänderung:
12.02.2018.
Firma neu:
DC avisory GmbH. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pizzera, Carlo Luigi, von Ehrendingen, in Eggenwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Chris Oliver, von Zuzwil (SG), in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Frauenknecht, Maria Dolores, italienische Staatsangehörige, in Chur, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.