Giuseppe Pilotta
domiciled in Hochheim, from Italy Connected persons: Walter Geissbühler, Franz Wilhelm Rohde, Walter Geissbühler You can stay up to date through "Giuseppe Pilotta", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Pilotta"
Credit rating You can stay up to date through "Giuseppe Pilotta", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Pilotta"
|
Places where people with the name Giuseppe Pilotta live
Sectors in which people with the name Giuseppe Pilotta work
Architectural and engineering activities
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Architectural and engineering activities
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Private persons with the name Giuseppe Pilotta
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Giuseppe Pilotta
Publication number: HR02-1004623481, Commercial Registry Office Zug, (170)
ICG GmbH, in Zug, CHE-259.615.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004468073).
Domizil neu:
c/o DSK Immobilien AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbro, Rocco Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Hochheim (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnorf, Giorgio, von Uetikon am See, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hochheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Künzi, Thomas, von Uttigen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004621610, Commercial Registry Office Zug, (170)
IPT GmbH, in Zug, CHE-348.586.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777583).
Domizil neu:
c/o DSK Immobilien AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Giorgio, von Uetikon am See, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hochheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rhode, Dr. Franz Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Reichelsheim (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Künzi, Thomas, von Uttigen, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004468073, Commercial Registry Office Zug, (170)
ICG GmbH, in Zug, CHE-259.615.820, Gubelstrasse 12, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2018.
Zweck:
Projektentwicklung d.h. Planung, Entwicklung und Koordination von Bauprojekten im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 27.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hochheim (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Umbro, Rocco Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Hochheim (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnorf, Giorgio, von Uetikon am See, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.