François Pilet
domiciled in Pully, from Rossinière Active mandates: Fiatlux Sàrl Connected persons: Marie Maurisse You can stay up to date through "François Pilet", please log in or register free of charge.You are now following "François Pilet"
Credit rating You can stay up to date through "François Pilet", please log in or register free of charge.You are now following "François Pilet"
|
Places where people with the name François Pilet live
Sectors in which people with the name François Pilet work
Journalism
Journalism
Private persons with the name François Pilet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: François Pilet
Publication number: HR02-1005185284, Commercial Registry Office Valais, (621)
Maison de la Santé du Haut-Lac Généralistes Sàrl, à Vouvry, CHE-409.305.608, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 10.06.2020, Publ. 1004907589).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pilet, François Robert, de Rossinière, à Vouvry, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Hannah, de Leytron, à Chexbres, associée, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004907589, Commercial Registry Office Valais, (621)
Maison de la Santé du Haut-Lac Généralistes Sàrl, à Vouvry, CHE-409.305.608, société à responsabilité limitée (No. FOSC 194 du 08.10.2018, Publ. 1004471895).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Coppex, Fabrice Robert, de Vouvry, à Corsier-sur-Vevey, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Panchaud Cornut, Maude Gaëlle, de Vouvry, à Vouvry, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature collective à deux];
Cuendet, Géraldine, de Cronay, à Saint-Légier-La Chiésaz, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Pilet, François Robert, de Rossinière, à Vouvry, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux];
Sandell, David, de Anniviers, à Vionnaz, associé, sans droit de signature, pour 30 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux].
Publication number: 3702353, Commercial Registry Office Valais, (621)
Maison de la Santé du Haut-Lac Généralistes Sàrl, à Vouvry, CHE-409.305.608, Rue de la Grand-Vigne 6, 1896 Vouvry, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.08.2017.
But:
exploitation d'un cabinet médical commun, notamment jouissance des locaux communautaires, acquisition et utilisation commune des installations nécessaires, ainsi qu'engagement du personnel nécessaire et assistance mutuelle dans l'intérêt des patients, ainsi que toute activité de conseils et d'expertises, de location, d'achat et de vente de matériel médical et de médicaments (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 21'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 10.08.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Coppex, Fabrice Robert, de Vouvry, à Corsier-sur-Vevey, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Panchaud Cornut, Maude Gaëlle, de Vouvry, à Vouvry, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Sandell, David, de Anniviers, à Vionnaz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Sandell-Delaloye, Patricia Christiane, de Anniviers, à Vionnaz, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Savioz, Jean Marc Dominique, de Anniviers, à Vouvry, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Stadelmann, Sara Elena Annunziata, de Locarno, à Collombey-Muraz, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00;
Pilet, François Robert, de Rossinière, à Vouvry, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.