Catherine Pilet
domiciled in Rossinière, from Rossinière Active mandates: Association de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut en liquidation Connected persons: Jean-Claude Büchler, Robert Dubuis, Jean-Pierre Roger Strebel and more You can stay up to date through "Catherine Pilet", please log in or register free of charge.You are now following "Catherine Pilet"
Credit rating You can stay up to date through "Catherine Pilet", please log in or register free of charge.You are now following "Catherine Pilet"
|
Places where people with the name Catherine Pilet live
Sectors in which people with the name Catherine Pilet work
Operation of hospitals
Operation of hospitals
Private persons with the name Catherine Pilet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Catherine Pilet
Publication number: HR02-1006106032, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Panhandle GmbH, in Zürich, CHE-103.182.317, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilet, Catherine, von Rossinière, in Stansstad, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004456507, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
INHAGES AG, bisher in Stansstad, CHE-114.427.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1113143).
Statutenänderung:
15.08.2018.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Untere Paulistrasse 6a, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Havran, Irene, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Pilet, Catherine, von Rossinière, in Stansstad, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleisch, Dieter Christian, von Mels, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Franceschi, Luis Ernesto Luca, von Losone, in Dietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2487661, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Bellriva Holding AG, in Stansstad, CHE-489.285.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128073).
Statutenänderung:
12.11.2015.
Firma neu:
Bellriva AG.
Domizil neu:
Bachstrasse 3, 6362 Stansstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Import und Export von Vorrichtungen und Anlagen für die Wasseraufbereitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pilet, Catherine Hélène, von Rossinière, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Laurenz, von Reichenburg, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Oskar Alois, von Hergiswil (NW), in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].