Daniel Pfeuti
domiciled in Muri b. Bern, from Schwarzenburg Active mandates: ZULU Aviation AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Daniel Pfeuti", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Pfeuti"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Pfeuti", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Pfeuti"
|
Places where people with the name Daniel Pfeuti live
Sectors in which people with the name Daniel Pfeuti work
Other transportation services
Other transportation services
Private persons with the name Daniel Pfeuti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Pfeuti
Publication number: HR02-1006112739, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ZULU Aviation AG, in Wollerau, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Hugo, von Wangen (SZ), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005284712, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ZULU Aviation AG, in Wollerau, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005215940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005215940, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ZULU Aviation AG, bisher in Opfikon, CHE-361.763.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956076).
Statutenänderung:
28.05.2021.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Felsenstrasse 62, 8832 Wollerau.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in der Aviatikbranche, insbesondere die Beratung und Betreuung bei der Umsetzung der nationalen und internationalen Gesetzgebung, sowie die Planung, Entwicklung, Installierung, Vertrieb von und Handel mit Soft- und Hardware sowie die damit verbundene Beratung. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollinger, Felix Albert, von Zürich, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfeuti, Daniel, von Schwarzenburg, in Pfyn, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pfeuti-Colmenares Castro, Patricia del Rosario, von Schwarzenburg, in Pfyn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Hugo, von Wangen (SZ), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.