Manuel Pezzotti
domiciled in Wetzikon, from Hinwil Active mandates: ELING AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Manuel Pezzotti", please log in or register free of charge.You are now following "Manuel Pezzotti"
Credit rating You can stay up to date through "Manuel Pezzotti", please log in or register free of charge.You are now following "Manuel Pezzotti"
|
Places where people with the name Manuel Pezzotti live
Sectors in which people with the name Manuel Pezzotti work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Manuel Pezzotti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Manuel Pezzotti
Publication number: HR01-1005316036, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ELING AG, in Hinwil, CHE-192.100.710, c/o Manuel Pezzotti, Sonnenbergstrasse 7, 8340 Hinwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Ingenieursdienstleistungen im Fachbereich Elektrotechnik;
insbesondere im Bereich Analyse, Beratung und Optimierung von Energieversorgungsnetzen, Beratung, Projektleitung und Inbetriebsetzung elektrischer Anlagen, sowie Auslegung, Berechnung, Parametrierung, Inbetriebsetzung und Prüfung von Schutztechnikeinrichtungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann zudem mit lmmaterialgüterrechten handeln, insbesondere Patenten, Patentrechten und Markenschutzrechten sowie den Erwerb und die Gewährung von Lizenzen unter solchen Rechten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.10.2021 ein Schutzprüfgerät und Kalibrierwerkzeug des Typs CMC 256plus inkl. Zubehör, ein Prüfgerät zur Prüfung von Betriebsmitteln mittels Primäreinspeisung des Typs CPC 100 inkl. Zubehör sowie eine Koppeleinheit für die Einspeisung in Energiekabel und Hochspannungskabel des Typs CP CU 1 und CP GB1, wofür 1'000 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 3'227.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 14.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pezzotti, Manuel, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4121356, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NSE GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.020.607-0, Schutz- und Sekundärtechnik für Hochspannungsanlagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2003, S. 2, Publ. 939902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pezzotti, Manuel, von Hinwil, in Wetzikon ZH, mit Einzelprokura.
Publication number: 939902, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NSE GmbH, in Wohlen AG, Schutz- und Sekundärtechnik für Hochspannungsanlagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2001, S. 4366).
Statutenänderung:
21.03.2003.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Andreas, von Niederhünigen, in Dottikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--];
Keusch, Markus, von Boswil, in Hilfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--];
Pezzotti, Manuel, von Hinwil, in Wetzikon ZH, mit Einzelprokura.