Christophe Persyn
domiciled in Meierskappel, from Leuggern Active mandates: OCLU AG Connected persons: Roger Kretz You can stay up to date through "Christophe Persyn", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Persyn"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe Persyn", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Persyn"
|
Places where people with the name Christophe Persyn live
Sectors in which people with the name Christophe Persyn work
Other booking services
Other booking services
Private persons with the name Christophe Persyn
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christophe Persyn
Publication number: HR02-1005530963, Commercial Registry Office Zug, (170)
GEO Capital SA, in Zug, CHE-407.745.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257646).
Domizil neu:
Bergliweg 15, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Daniel, von Murten, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Persyn, Christophe Jean-Paul Valéry, von Leuggern, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005297294, Commercial Registry Office Zug, (170)
OCLU AG, in Zug, CHE-262.043.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712952).
Statutenänderung:
15.09.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
4'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Persyn, Christophe, von Leuggern, in Meierskappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kretz, Roger, von Kerns, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004991155, Commercial Registry Office Zug, (170)
GEO Capital SA (GEO Capital AG) (GEO Capital LTD), in Zug, CHE-407.745.497, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2020.
Zweck:
Direkte oder indirekte Investitionen aller Art im Bereich Cleantec und erneuerbarer Energien in der Schweiz und im Ausland, Erstellung und Vermittlung von Anlageprodukten aller Art, Gründung von Finanzierungsgesellschaften in der Schweiz und im Ausland, Suche nach Investoren, Anlageberatung sowie strategische Beratung und Managementberatung im Zusammenhang mit Investitionsprojekten oder Gesellschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 18.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Persyn, Christophe Jean-Paul Valéry, von Leuggern, in Meierskappel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Maeder, Daniel, von Murten, in Tavannes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.