Christophe Perrin
domiciled in Ponts-de-Martel, from Val-de-Travers Active mandates: Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture (CNAV) Connected persons: Frédéric André Jacot, Loic Perrin, Laurent Krebs and more You can stay up to date through "Christophe Perrin", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Perrin"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe Perrin", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Perrin"
|
|
Christophe Perrin
domiciled in Chevry, from France Active mandates: NESI Sàrl Connected persons: Pascal Angelo Jasper van Leemput You can stay up to date through "Christophe Perrin", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Perrin"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe Perrin", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Perrin"
|
Places where people with the name Christophe Perrin live
Sectors in which people with the name Christophe Perrin work
Associations and federations
Services regarding public relations
Associations and federations
Services regarding public relations
Private persons with the name Christophe Perrin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christophe Perrin
Publication number: 6260658, Commercial Registry Office Valais, (621)
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, CH-621.4.003.347-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 49 du 11.03.2010, p. 22, Publ. 5536962).
Modification des statuts:
21.06.2011.
Adresse:
Chemin de l'Ecole 6, 1873 Val-d'Illiez.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 40'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Perrin, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 75 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 40'000.00];
Perrin, Kylian, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 2115732, Commercial Registry Office Valais
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, achat et vente de bois, bûcheronnage, etc... (FOSC no 7 du 12.01.1999, p. 201).
Inscription ou modification de personne:
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 40'000.-- [précédemment: à Troistorrents].
Commercial Registry Office Valais
Anselme Perrin & Fils Sàrl, à Val-d'Illiez, 1873Val-d'Illiez, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
11.12.1998.
But:
achat et vente de bois, tous travaux de bûcheronnage, de sablage de routes, de voirie, location de machines ainsi que toutes activités convergentes.
Capital social:
CHF80000, entièrement libéré.
Apports:
selon convention du 11.12.1998 et pour CHF80000 au total, des véhicules professionnels, du matériel divers et 2 voitures de tourisme. Apport accepté pour ce prix et payé par remise à chacun des apporteurs d'une part sociale imputée sur le capital.
Organe de publication:
Bulletin Officiel du Canton du Valais et FOSC, quand la loi l'exige.
Personnes inscrites:
Perrin, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF40000;
Perrin, Christophe, de Val-d'Illiez, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF40000;
Perrin, Anselme, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, fondé de procuration, avec signature individuelle.