Vincenzo Pernice
domiciled in Gordola, from St. Niklaus Active mandates: Pernice Gastro GmbH Connected persons: Franziska Pernice-Pollinger You can stay up to date through "Vincenzo Pernice", please log in or register free of charge.You are now following "Vincenzo Pernice"
Credit rating You can stay up to date through "Vincenzo Pernice", please log in or register free of charge.You are now following "Vincenzo Pernice"
|
|
Vincenzo Pernice
domiciled in Brig, from St. Niklaus Active mandates: Restaurant Commerce, Pernice Vincenzo Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Vincenzo Pernice", please log in or register free of charge.You are now following "Vincenzo Pernice"
Credit rating You can stay up to date through "Vincenzo Pernice", please log in or register free of charge.You are now following "Vincenzo Pernice"
|
Places where people with the name Vincenzo Pernice live
Sectors in which people with the name Vincenzo Pernice work
Operation of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Vincenzo Pernice
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vincenzo Pernice
Publication number: 3447887, Commercial Registry Office Valais, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 336 vom 23.03.2017 Pernice Gastro GmbH, in Brig-Glis, CHE-370.371.650, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430773).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7174054, Commercial Registry Office Valais, (600)
Pernice Gastro GmbH, in Brig-Glis, CH-600.4.015.363-5, Matzenweg 3, 3900 Brig, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.04.2013.
Zweck:
Betrieb von Gastrounternehmungen aller Art sowie Import und Export von Materialien aller Art im Gastrobereich. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pernice-Pollinger, Franziska, von St. Niklaus, in Gordola, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ismaili, Sahit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5362770, Commercial Registry Office Valais, (600)
Restaurant Waldhaus, Russo & Pernice, in Zermatt, CH-600.2.013.191-2, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2007, S. 16, Publ. 4190444).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Restaurant Waldhaus, Russo Francesco. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Pernice Vincenzo aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Russo Francesco führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pernice, Vincenzo, von St. Niklaus, in Brig-Glis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter].