Giovanni Perissinotto
domiciled in Trieste, from Italy Active mandates: IIARG International Institutes of Advanced Reproduction and Genetics SA Connected persons: Joël Scolari, Luca Gianaroli You can stay up to date through "Giovanni Perissinotto", please log in or register free of charge.You are now following "Giovanni Perissinotto"
Credit rating You can stay up to date through "Giovanni Perissinotto", please log in or register free of charge.You are now following "Giovanni Perissinotto"
|
Places where people with the name Giovanni Perissinotto live
Sectors in which people with the name Giovanni Perissinotto work
IT services
IT services
Private persons with the name Giovanni Perissinotto
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Giovanni Perissinotto
Publication number: 3477124, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ALBULA VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGS AG, bisher in Chur, CH-350.3.000.408-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 9, Publ. 2318274).
Gründungsstatuten:
08.07.1938.
Statutenänderung:
13.07.2006.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an oder der Erwerb von Unternehmen aller Art, insbesondere auch Versicherungsunternehmen und Immobiliengesellschaften. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann weiter alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Aktienkapital neu:
CHF 3'053'500.-- [bisher: CHF 1'800'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'053'500.--.
Aktien neu:
6'107 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 3'600 Inhaberaktien zu CHF 500.--].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 13.07.2006 gemäss Vertrag vom 13.07.2006 144'017 Namenaktien zu CHF 50.-- der Generali (Schweiz) Holding, in Adliswil, wofür 2'507 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre können ausserdem durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perissinotto, Dr. Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pianciamore, Dr. Gesualdo, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Dr. Karl, von Kirchberg SG, in Oberbüren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bosshard, Peter, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fluri, Marcel, von Schwanden GL, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Sanchez Perez, Isabel, von Zürich und Schaffhausen, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Albula Verwaltungs- und Beteiligungs AG, in Chur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.243 vom 14.12.1993 S.6591).
Domizil neu:
c/o lic. iur. Andrea Engi, Zedernweg l, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cesa, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perissinotto, Dr. Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Trieste (I), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.