Giuseppe Pecorelli
domiciled in Hinwil, from Italien and Holziken Active mandates: Audio Video Foto Film G.Pecorelli Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Giuseppe Pecorelli", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Pecorelli"
Credit rating You can stay up to date through "Giuseppe Pecorelli", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Pecorelli"
|
|
Giuseppe Pecorelli
domiciled in Bregnano, from Italy Active mandates: SWISS AGENCY SECURITY SA Connected persons: Ivan Belloni You can stay up to date through "Giuseppe Pecorelli", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Pecorelli"
Credit rating You can stay up to date through "Giuseppe Pecorelli", please log in or register free of charge.You are now following "Giuseppe Pecorelli"
|
Places where people with the name Giuseppe Pecorelli live
Sectors in which people with the name Giuseppe Pecorelli work
Operation of recording studios
Security services with alarm and monitoring systems
Operation of recording studios
Security services with alarm and monitoring systems
Private persons with the name Giuseppe Pecorelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Giuseppe Pecorelli
Publication number: 1443645, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berli Schaltanlagen AG, in Volketswil, CHE-107.903.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.1999, S. 8662).
Statutenänderung:
03.04.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Montage, Engineering und Handel auf dem Gebiet der Elektro- und Energietechnik sowie auf damit zusammenhängenden Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 22.02.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.02.1996 einen Teil der Aktiven und Passiven der Bimex Technic AG, in Thun, nämlich den Geschäftsbereich 'Schaltanlagen', gemäss Aufteilungsbilanz per 22.02.1996, wonach die übernommenen Aktiven CHF 256'303.-- und die übernommenen Passiven Fr. 149'823.-- betragen, zum Preis von CHF 106'480.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn & Spörri Revisions & Treuhand GmbH, in Zürich, Revisionsstelle;
Kuhn, Andreas, von Zürich, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pecorelli, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bahl, Nadia, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valtusi, Chris, italienischer Staatsangehöriger, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1394575, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spirit of Sport GmbH, in Hinwil, CHE-113.646.028, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 26, Publ. 5351186).
Statutenänderung:
06.03.2014.
Firma neu:
Aktiv Physio Pfäffikon ZH GmbH.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
Steinwiesstrasse 44, 8330 Pfäffikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: das Anbieten von Physiotherapien, Fitnessprogrammen, Personaltrainings, Sportlerbetreuung, psychoneuroimmunologischen Behandlungen, Ernährungsberatungen, Mental-Trainings, Seminare, Workshops und verwandten Therapien im Bereich der physischen Rehabilitation, der Sportphysiotherapie und der Gesundheitsförderung. Des Weiteren bietet die Gesellschaft unterstützende Produkte und Hilfsmittel dazu an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pecorelli, Giuseppe, von Holziken, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Cornelia, von Untereggen, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Näf, Cornelia und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3951726, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spirit of Sport GmbH, in Hinwil, CH-020.4.035.552-1, Bachtelstrasse 60, 8342 Wernetshausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.05.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Physiotherapien, Fitnessprogrammen, Personaltraining, Sportlerbetreuung, neuropsychologischen Behandlungen, Mental-Trainings, Seminare, Work-Shops. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Näf, Cornelia, von Untereggen, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Pecorelli, Giuseppe, von Holziken, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.