Blerim Peci
domiciled in Montmollin, from Neuchâtel Active mandates: Prétat SA Construction, Peci Construction SA and more Connected persons: Behar Peci, Behar Peci, Ilir Ajvazi You can stay up to date through "Blerim Peci", please log in or register free of charge.You are now following "Blerim Peci"
Credit rating You can stay up to date through "Blerim Peci", please log in or register free of charge.You are now following "Blerim Peci"
|
Places where people with the name Blerim Peci live
Sectors in which people with the name Blerim Peci work
General structural engineering
Masonry
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
General structural engineering
Masonry
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Blerim Peci
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Blerim Peci
Publication number: HR02-1005014357, Commercial Registry Office Zurich, (20)
3F - Plan GmbH, bisher in Rheinfelden, CHE-489.384.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902866).
Statutenänderung:
14.10.2020.
Firma neu:
Element House GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Dörflistrasse 10, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Baumaterialien, und die Ausführung von Bauarbeiten aller Art. Sie bezweckt auch die Ausführung von Beratungs- und Marketingsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, bebauen, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten wurden aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peci, Blerim, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malek, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Freienwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mikula, Andrej, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004902866, Commercial Registry Office Aargau, (400)
3F - Plan GmbH, bisher in Sachseln, CHE-489.384.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846600).
Statutenänderung:
18.05.2020.
Sitz neu:
Rheinfelden.
Domizil neu:
Pappelnweg 30A, 4310 Rheinfelden.
Zweck neu:
Marketing und Vertrieb von digitalen Bild- und Tonträgern sowie Management von Künstlern, Artisten, Schauspielern, Models und Produzenten;
kann Verträge mit Tonträgerunternehmen, Musikkünstlern und Musikgruppen eingehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peci, Blerim, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Basel].
Publication number: HR02-1004575930, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
3F - Plan GmbH, bisher in Weggis, CHE-489.384.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, Publ. 1730215).
Statutenänderung:
17.01.2019.
Sitz neu:
Sachseln.
Domizil neu:
c/o Rolf Hegglin, Allmendstrasse 16, 6072 Sachseln. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterseh, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Village-Neuf (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Imber, Christian Alain, französischer Staatsangehöriger, in Weggis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peci, Blerim, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.