Verena Hermine Pécaut-Steiner
domiciled in Bévilard, from Sonceboz-Sombeval Active mandates: Novalba SA, Novabel SA Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Verena Hermine Pécaut-Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Hermine Pécaut-Steiner"
Credit rating You can stay up to date through "Verena Hermine Pécaut-Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Hermine Pécaut-Steiner"
|
Places where people with the name Verena Hermine Pécaut-Steiner live
Sectors in which people with the name Verena Hermine Pécaut-Steiner work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Verena Hermine Pécaut-Steiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Verena Hermine Pécaut-Steiner
Publication number: HR02-1005659889, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tiny VeRo Swiss Sàrl, à Valbirse, CHE-495.452.874, société à responsabilité limitée (No. FOSC 164 du 25.08.2021, Publ. 1005277161).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pécaut-Steiner, Verena Hermine, de Sonceboz-Sombeval, à Bévilard (Valbirse), associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Sumandea, Rodica, ressortissante roumaine, à Evilard, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Malleray (Valbirse), gérante, avec signature individuelle, sans part sociale].
Publication number: HR02-1005277161, Commercial Registry Office Berne, (36)
Tiny VeRo Swiss GmbH, à Biel/Bienne, CHE-495.452.874, société à responsabilité limitée (No. FOSC 24 du 04.02.2016, Publ. 2640653).
Modification des statuts:
13.08.2021.
Nouvelle raison sociale:
Tiny VeRo Swiss Sàrl.
Nouvelle traduction de la raison:
(Tiny VeRo Swiss GmbH) (Tiny VeRo Swiss Sagl) (Tiny VeRo Swiss LLC).
Nouveau siège:
Valbirse.
Nouvelle adresse:
Grand-Rue 82, 2735 Malleray.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et la location d'immeubles, la construction de bâtiments et de lotissements de tous genres, la transformation, la rénovation et l'entretien de bâtiments, la planification et la réalisation de projets immobiliers, le conseil en matière dans le domaine de la stratégie et des opérations et la fourniture de prestations en rapport en Suisse et à l'étranger, la fourniture de prestations de tous genres pour personnes âgées ainsi que le commerce de marchandises de tout genre. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir et vendre des immeubles et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 25.01.2016, il est renoncé à un contrôle restreint. [précédemment: Gemäss Erklärung vom 25.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Inscription ou modification de personne(s):
Pécaut-Steiner, Verena Hermine, de Sonceboz-Sombeval, à Bévilard (Valbirse), associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Court];
Sumandea, Rodica, ressortissante roumaine, à Malleray (Valbirse), gérante, avec signature individuelle. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.
Publication number: HR02-1004734615, Commercial Registry Office Berne, (36)
àvendre.ch BE SA, à Court, CHE-151.768.307, société anonyme (No. FOSC 118 du 20.06.2012, p.0, Publ. 6725994).
Modification des statuts:
03.10.2019.
Nouveau siège:
Valbirse.
Nouvelle adresse:
Grand-Rue 82, 2735 Malleray.
Inscription ou modification de personne(s):
Pécaut-Steiner, Verena Hermine, de Sonceboz-Sombeval, à Bévilard (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Court, administratrice, avec signature individuelle].