Jean-Yves Pahud
domiciled in Yverdon-les-Bains, from Ogens and Bioley-Magnoux Active mandates: Société coopérative d'habitation l'Abeille, Société coopérative d'habitation le Progrès and more Connected persons: Rémy François Delalande, Adrienne Arnold, Josée Jetzer and more You can stay up to date through "Jean-Yves Pahud", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Yves Pahud"
Credit rating You can stay up to date through "Jean-Yves Pahud", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Yves Pahud"
|
Places where people with the name Jean-Yves Pahud live
Sectors in which people with the name Jean-Yves Pahud work
Management of real estate portfolio properties
Trading in consumer goods
Textile production (without clothing)
Trading in food products
Other Business-to-Business services
Operation of other financial institutions
Management of real estate portfolio properties
Trading in consumer goods
Textile production (without clothing)
Trading in food products
Other Business-to-Business services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Jean-Yves Pahud
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jean-Yves Pahud
Publication number: HR02-1005229614, Commercial Registry Office Jura, (670)
FHP Sàrl, à Porrentruy, CHE-108.341.020, société à responsabilité limitée (No. FOSC 100 du 26.05.2014, p.0, Publ. 1521997).
Modification des statuts:
21.06.2021.
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société "PoliHolding Sàrl", à Porrentruy (CHE-275.307.995), selon contrat de fusion du 21.06.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 115'409.80, parmi lesquels est contenu l'entier du capital social de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 46'030.20, soit un actif net de CHF 69'379.60. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital étant donné que les associés de la société transférante reçoivent les parts sociales de la société reprenante, acquises lors de la fusion, ainsi qu'une soulte de CHF 4.76 par part sociale.
Nouveau but:
Achat, vente et fabrication de fourniture d'horlogerie en tous genres. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger;
acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises;
acquérir ou aliéner des immeubles;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts;
faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PoliHolding Sàrl (CHE-275.307.995), à Porrentruy, associée, pour une part sociale de CHF 19'000.00 et pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Pahud, Jean-Yves, de Ogens, à Yverdon-les-Bains, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 134 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: gérant, avec signature individuelle, ];
Pahud, Sophie Nadine Lucie, de Gsteig, à Yverdon-les-Bains, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 66 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: 3400197, Commercial Registry Office Jura, (670)
Comptoir du Feutre Waser SA, à Saignelégier, CHE-105.755.678, société anonyme (No. FOSC 130 du 09.07.2002, Publ. 550936).
Modification des statuts:
07.03.2017.
Nouveau but:
Fabrication, achat et vente de tous articles de polissage (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 07.03.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Waser, Roland, de Engelberg, à Saignelégier, membre du conseil, avec signature individuelle;
Fiduconsult Jura S.A., Pays d'origine inconnu, à Saignelégier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Pahud, Jean-Yves, de Ogens, à Yverdon-les-Bains, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 1521997, Commercial Registry Office Jura, (670)
FHP Sàrl, à Porrentruy, CHE-108.341.020, société à responsabilité limitée (No. FOSC 36 du 21.02.2012, Publ. 6560862).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Biétry, André, de Bonfol, à Bonfol, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Broquet, Sylvie, de Romoos, à Coeuve, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
PoliHolding Sàrl (CHE-275.307.995), à Porrentruy, associée, pour une part sociale de CHF 19'000.00 et pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Pahud, Jean-Yves, de Ogens, à Yverdon-les-Bains, gérant, avec signature individuelle.