Pablo Kurt Pabst
domiciled in Freienbach, from Gebenstorf Active mandates: AKP Thai GmbH, Pablo Engros GmbH and more Connected persons: Sirisopa Kingsman-Homneam, Brigitte Bussmann, Brigitte Bussmann You can stay up to date through "Pablo Kurt Pabst", please log in or register free of charge.You are now following "Pablo Kurt Pabst"
Credit rating You can stay up to date through "Pablo Kurt Pabst", please log in or register free of charge.You are now following "Pablo Kurt Pabst"
|
Places where people with the name Pablo Kurt Pabst live
Sectors in which people with the name Pablo Kurt Pabst work
Trading with various goods
Trading in consumer goods
Trading in household appliances and related goods
Trading with various goods
Trading in consumer goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Pablo Kurt Pabst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pablo Kurt Pabst
Publication number: 960297, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Fulgebunt AG, in Freienbach, CH-130.3.019.657-3, Luziaweg 12, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft handelt, insbesondere in der Schweiz, mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, veräussern und erteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 27.6.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pabst, Pablo, von Gebenstorf, in Freienbach, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Künzle, Marc, von Gossau SG und St. Gallen, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garn, Martin, von Dübendorf und Schiers, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Marcel, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Albert, von Flühli, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Marcel, von Zunzgen, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6762774, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SunQuota Management AG, in Freienbach, CH-170.3.029.448-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 18, Publ. 5683242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pabst, Pablo Kurt, von Gebenstorf, in Freienbach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Gesellschaft ist ohne genügende Vertretung.
Publication number: 5683242, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
A.F.P. Trading AG, in Freienbach, CH-170.3.029.448-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 28, Publ. 5119762).
Statutenänderung:
31.05.2010.
Firma neu:
SunQuota Management AG.
Zweck neu:
Entwicklung, Verwaltung und Vermarktung von Patenten, Produkten und Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien, insbesondere von Photovoltaik Solaranlagen und -Kraftwerken;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben, vermieten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pabst, Pablo Kurt, von Gebenstorf, in Freienbach, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bussmann, Brigitte, von Adliswil, in Richterswil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.