Jacques Ornstein
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Hugo Mendel Stiftung Connected persons: Françis Esriël Brunschwig, Evelyne Ajdler-Schäffler, Gerhard Xaver Ineichen and more You can stay up to date through "Jacques Ornstein", please log in or register free of charge.You are now following "Jacques Ornstein"
Credit rating You can stay up to date through "Jacques Ornstein", please log in or register free of charge.You are now following "Jacques Ornstein"
|
Places where people with the name Jacques Ornstein live
Sectors in which people with the name Jacques Ornstein work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Private persons with the name Jacques Ornstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jacques Ornstein
Publication number: 6705498, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hugo Mendel Stiftung, in Zürich, CH-020.7.902.687-6, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 27, Publ. 5489374). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nordmann, Dr. Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahn, Fernand, von Basel, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bloch, Dr. Alfred, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandeis, Alfred Ulrich, von Lengnau AG, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ornstein, Jacques, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4576822, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hugo Mendel Stiftung, in Zürich, CH-020.7.902.687-6, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2007, S. 20, Publ. 4051538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nordmann, Daniel, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fried, Michael, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Floersheim, Dr. Yonat, niederländische und israelische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyler, Paul Moritz, von Zürich und Endingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandeis, Alfred Ulrich, von Lengnau AG, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ornstein, Jacques, von Zürich, in Zürich, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mandel, Schewa, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollag, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollag, Roger, von Zürich und Endingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggenheim, Refoel Robert, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hugo Mendel Stiftung, in Zürich, Bezweckt in Zürich oder Umkreis ein jüdisches Pflegehaus für Kranke, Altersschwache, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 18.03.1997, S. 1845).
Urkundenänderung:
14.05.1998.
Zweck neu:
Erhalt, Betrieb und Führung eines jüdischen Wohn- und Pflegehauses für betagte, kranke oder aus anderem Grund pflegebedürftige Personen nach rituellen Grundsätzen des jüdischen Glaubens.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 4 bis 10 Mitgliedern, Stiftungsratsausschuss und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berg, Nadine, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Dan Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Green, Alan, Bürger der USA, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nordmann, Dr. Kurt, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Floersheim, Dr. Yonat, niederländische und israelische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Benjamin, Pierre, von Luzern und Kirchleerau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ornstein, Jacques, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barth, Jean, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
van Dijk, Gerard, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].