José Manuel Opazo Quintas
domiciled in Geroldswil, from Spain Active mandates: Kubik Trading AG, Go-Iber AG and more Connected persons: Elizaveta Stoyanova Opazo Quintas, Salvatore Porriciello, David Jordan Nuñez You can stay up to date through "José Manuel Opazo Quintas", please log in or register free of charge.You are now following "José Manuel Opazo Quintas"
Credit rating You can stay up to date through "José Manuel Opazo Quintas", please log in or register free of charge.You are now following "José Manuel Opazo Quintas"
|
Places where people with the name José Manuel Opazo Quintas live
Sectors in which people with the name José Manuel Opazo Quintas work
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
General structural engineering
Architectural and engineering activities
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Operation of other financial institutions
Other transportation services
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
General structural engineering
Architectural and engineering activities
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Operation of other financial institutions
Other transportation services
Private persons with the name José Manuel Opazo Quintas
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: José Manuel Opazo Quintas
Publication number: HR02-1005999311, Commercial Registry Office Zug, (170)
Kubik-Bauunternehmung AG, bisher in Gossau (SG), CHE-101.985.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802484).
Statutenänderung:
26.02.2024.
Firma neu:
Kubik Trading AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 13, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Weine und Lebensmittel sowie Non-Food-Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Agenturen und Franchisebetriebe im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Urs, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Ibach (Schwyz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opaz Quintas, José Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005692280, Commercial Registry Office Zug, (170)
Go-Iber AG, in Baar, CHE-317.239.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoyanova Opazo Quintas, Elizaveta, russische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opazo Quintas, José Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005692287, Commercial Registry Office Zug, (170)
Implenium Holding AG, in Baar, CHE-234.448.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoyanova Opazo Quintas, Elizaveta, russische Staatsangehörige, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Opazo Quintas, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].