Evren Öztürk
domiciled in Istanbul, from Turkey Active mandates: ENKI Investment AG, Polymetcore Trading SA and more Connected persons: Ercan Duran, Fatih Cem Zorlu, Cem Murat Erkus and more You can stay up to date through "Evren Öztürk", please log in or register free of charge.You are now following "Evren Öztürk"
Credit rating You can stay up to date through "Evren Öztürk", please log in or register free of charge.You are now following "Evren Öztürk"
|
Places where people with the name Evren Öztürk live
Sectors in which people with the name Evren Öztürk work
Services regarding management consulting
Trading with various goods
Operation of investment companies
Services regarding management consulting
Trading with various goods
Operation of investment companies
Private persons with the name Evren Öztürk
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Evren Öztürk
Publication number: HR02-1005508643, Commercial Registry Office Zug, (170)
ENKI Investment AG, in Baar, CHE-278.853.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yildirim , Ali Riza, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Öztürk, Evren, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Duran, Ercan, von Adliswil, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005457394, Commercial Registry Office Zug, (170)
ENKI Investment AG (ENKI Investment SA) (ENKI Investment Ltd), in Baar, CHE-278.853.596, Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Unternehmensführung, Vertrieb, Patente, Finanzen, Investitionen und Handel, insbesondere im Bereich Private Equity. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere durch die Gewährung von Darlehen an Aktionäre oder Gruppengesellschaften oder die Bestellung von Sicherheiten aller Art gegenüber Dritten für Verpflichtungen von anderen Gruppengesellschaften, auch wenn solche Darlehen oder Sicherheiten im alleinigen Interesse von direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Gruppengesellschaften stehen und ohne Gegenleistung gewährt werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäften tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und/oder Immaterialgüter erwerben, halten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 11.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Yildirim , Ali Riza, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Duran, Ercan, von Adliswil, in Altendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Öztürk, Evren, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4374879, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Polar Global Equity AG, in Freienbach, CHE-341.013.496, Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-, Beratungs- und weiteren Dienstleistungen im Bereich von Vermögensanlagen und Finanzplanung. Die Gesellschaft kann weiter Dienstleistungen im Bereich Family Office, Recht, Steuern, Treuhand und anderen damit verbundenen Bereichen anbieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäften tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere durch die Gewährung von Darlehen an Aktionäre oder Gruppengesellschaften oder die Bestellung von Sicherheiten aller Art gegenüber Dritten für Verpflichtungen von anderen Gruppengesellschaften, auch wenn solche Darlehen oder Sicherheiten im alleinigen Interesse von direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften stehen und ohne Gegenleistung gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.07.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Yildirim, Yüksel, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duran, Ercan, von Adliswil, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlbauer, Andreas, von St. Niklaus, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Öztürk, Evren, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.