Ilyas Oeznalci
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: otec engineering GmbH, Hunziker Partner AG Technik im Gebäude and more Connected persons: Monika Zemp-Gähler, Monika Zemp-Gähler, Monika Zemp-Gähler and more You can stay up to date through "Ilyas Oeznalci", please log in or register free of charge.You are now following "Ilyas Oeznalci"
Credit rating You can stay up to date through "Ilyas Oeznalci", please log in or register free of charge.You are now following "Ilyas Oeznalci"
|
Places where people with the name Ilyas Oeznalci live
Sectors in which people with the name Ilyas Oeznalci work
Architectural and engineering activities
Other construction
Operation of investment companies
Advertising services
Architectural and engineering activities
Other construction
Operation of investment companies
Advertising services
Private persons with the name Ilyas Oeznalci
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ilyas Oeznalci
Publication number: HR02-1005765812, Commercial Registry Office Zurich, (20)
otec engineering GmbH, in Winterthur, CHE-112.327.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005705940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Christian, von Hirschthal, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Hunziker, Alexander, von Hirschthal, in Hettlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olymp Tech Holding AG (CHE-212.834.177), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00];
Oeznalci, Ilyas, von Winterthur, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005756465, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hunziker Partner AG Technik im Gebäude, in Winterthur, CHE-111.728.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, S.0, Publ. 2857483).
Statutenänderung:
17.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmung im Bereich der Gebäudetechnik mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Bauleistungen zu schaffen und dabei die Gewinnerzielung nicht über die Qualität der Projektbearbeitung zu stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 23.06.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft Hunziker & Co Winterthur, in Winterthur, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 2'679'489.70 und Passiven von CHF 2'090'619.92, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 388'869.78 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Alexander, von Hirschthal, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeznalci, Ilyas, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zemp, Monika, von Urnäsch, in Volketswil, Co-Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Christian, von Hirschthal, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005705940, Commercial Registry Office Zurich, (20)
otec engineering GmbH, in Winterthur, CHE-112.327.879, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olymp Tech Holding AG (CHE-212.834.177), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Oeznalci, Ilyas, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Zemp, Monika, von Urnäsch, in Volketswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].