Ali Riza Özcan
domiciled in Rickenbach ZH, from Winterthur Active mandates: TKT Services GmbH, Özcan Limousinen GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Ali Riza Özcan", please log in or register free of charge.You are now following "Ali Riza Özcan"
Credit rating You can stay up to date through "Ali Riza Özcan", please log in or register free of charge.You are now following "Ali Riza Özcan"
|
Places where people with the name Ali Riza Özcan live
Sectors in which people with the name Ali Riza Özcan work
Production of comestibles
Transportation of passenger and freight by road
Production of comestibles
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Ali Riza Özcan
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ali Riza Özcan
Publication number: HR02-1006050675, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TKT Services GmbH, in Zürich, CHE-158.652.031, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927007).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Hofackerstrasse 35, 8545 Rickenbach Sulz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Produktion und der Vertrieb von Konsumwaren aller Art, insbesondere mit Food- und Nonfood-Artikeln, ebenso wie damit zusammenhängende Dienstleistungen und Services. Ferner kann die Gesellschaft einen Autohandel (Ankauf- Verkauf) betreiben und in dieser Sache Fahrzeuge Importieren und Exportieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taghiyev, Kamil, von Illnau-Effretikon, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fink, Oleksandra, von Olten, in Bülach, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005158912, Commercial Registry Office Zurich, (20)
D Management Group GmbH, in Dietikon, CHE-112.552.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güngör, Ferhat, von Zürich, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005125672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
D Management Group GmbH, in Dietikon, CHE-112.552.494, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, S.0, Publ. 2000811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danisman, Tunç, von Lugano, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Danisman-Frapolli, Gabriella, von Lugano, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özcan, Ali Riza, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.