Hans L. Oestreicher
domiciled in Uster, from Uster Active mandates: Turicaphon AG, Leuberg Edition GmbH and more Connected persons: Alexandra Michaela Oestreicher, Gabriela Meier-Oestreicher, Helga Oestreicher-Thurner and more You can stay up to date through "Hans L. Oestreicher", please log in or register free of charge.You are now following "Hans L. Oestreicher"
Credit rating You can stay up to date through "Hans L. Oestreicher", please log in or register free of charge.You are now following "Hans L. Oestreicher"
|
Places where people with the name Hans L. Oestreicher live
Sectors in which people with the name Hans L. Oestreicher work
Operation of recording studios
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Legal counsel
Operation of recording studios
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Legal counsel
Private persons with the name Hans L. Oestreicher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans L. Oestreicher
Publication number: 917255, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Edition Turicaphon AG, in Uster, CH-020.3.907.372-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 23, Publ. 5762832).
Firma neu:
Edition Turicaphon AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestreicher, Hans L., von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2755904, Commercial Registry Office Zurich, (20)
'Musikus' Musik-Verlag GmbH, in Uster, CH-020.4.900.383-0, Betrieb eines Musikverlages, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2000, S. 425).
Statutenänderung:
3.02.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alzner, Claudius, österreichischer Staatsangehöriger, in Klosterneuburg (A), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Schneider, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestreicher, Hans, von Uster, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Oestreicher, Hans jun. mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--].
Publication number: 2037800, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Turicaphon AG, in Uster, Vornahme von Geschäften aller Art auf dem Gebiete der Musikproduktion, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.1998, S. 8878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oestreicher, Hans L., von Uster, in Uster, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Oestreicher jun., Hans];
Bouquet, Patric, von La Roche und Pont-la-Ville, in Uster, mit Einzelprokura.