Robert F. Oehler
domiciled in Zürich, from Aarau Active mandates: ZNG Technologies AG Connected persons: Albertus Geldenhuys You can stay up to date through "Robert F. Oehler", please log in or register free of charge.You are now following "Robert F. Oehler"
Credit rating You can stay up to date through "Robert F. Oehler", please log in or register free of charge.You are now following "Robert F. Oehler"
|
Places where people with the name Robert F. Oehler live
Sectors in which people with the name Robert F. Oehler work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Robert F. Oehler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Robert F. Oehler
Publication number: HR02-1004546518, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Promcor AG, bisher in Zürich, CHE-112.534.378, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, Publ. 5207732).
Statutenänderung:
28.12.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Flughafenstr. 63, 4056 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Robert F., von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memeti, Egzon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4433033, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Wealth (Switzerland) AG, in Zollikon, CHE-101.180.939, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Little, Rennie Iain, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehler, Robert, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merryweather, Jean-Luc, von Genève, in Collonge-Bellerive, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Ronen, von Luzern, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sellam, Mike-David, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4301439, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lammit GmbH, in Zürich, CHE-110.151.345, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehler, Robert, von Aarau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paliukhovich, Adam, belarussischer Staatsangehöriger, in Minsk (BY), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.